Рязанский дворянский род, основанный выходцем из Екатеринославской губ. коллежским асессором Петром Осиповичем Г., который 30.01.1861 внесен во II ч. ДРК Рязанской губ.
1. Осип Данилович Гамунецкий.
Поручик.
Поступил юнкером в Ямбургский уланский полк 26.12.1814; перемещен в Дворянский кавалерийский эскадрон 23.01.1815; произведен в прапорщики 25.08.1817; переведен в Нарвский драгунский полк поручиком 7.05.1818; уволен по болезни 5.02.1819.
Ж.: Елизавета Семеновна.
Поручик.
Поступил юнкером в Ямбургский уланский полк 26.12.1814; перемещен в Дворянский кавалерийский эскадрон 23.01.1815; произведен в прапорщики 25.08.1817; переведен в Нарвский драгунский полк поручиком 7.05.1818; уволен по болезни 5.02.1819.
Ж.: Елизавета Семеновна.
2. Петр Осипович (1).
Р. 4.06.1822; крещен в Николаевской церкви с. Вороновка Верхнеднепровского у. Екатеринославской губ.; восприемники: штаб-лекарь надворный советник Толмачев и жена коллежского регистратора Игната Яцковского Елена.
Коллежский асессор.
По окончании Пирятинского уездного училища поступил в Бендерское Окружное Управление Государственного Имущества 26.05.1839; и.д. письмоводителя по лесной части с 7.08.1841; уволен 21.03.1842; поступил в С.-Петербургскую Палату Государственных Имуществ 13.08.1842; пожалован в коллежские регистраторы 30.09.1842 со старшинством с 26.05.1841; определен помощником контролера 11.08.1843; определен в Департамент военных поселений 10.07.1845; пожалован в губернские секретари 21.02.1847 со старшинством с 2.07.1846; определен помощником столоначальника по отделению иррегулярных войск 1.04.1847; получил в награду 100 руб. серебром 6.12.1848; уволен по прошению 29.03.1849; определен помощником окружного начальника Рязанского у. 16.07.1849; перемещен на ту же должность в Скопинский у. 6.07.1851; пожалован в коллежские секретари 7.11.1851 со старшинством с 19.10.1850; и.д. скопинского окружного начальника с 4.11 по 13.11.1855; пожалован в титулярные советники 13.11.1855 со старшинством с 19.10.1854; получил признательность и благословение архиепископа Рязанского и Зарайского 31.08.1857; перемещен на должность помощника рязанского окружного начальника 3.05.1858; пожалован в коллежские советники 31.10.1858 со старшинством с 19.10.1857. Получил золотую медаль на Владимирской ленте «За спасение погибавших» 12.11.1857. Имел темно-бронзовую медаль на Владимирской ленте в память войны 1853 – 56.
30.01.1861 внесен во II ч. ДРК Рязанской губ.
Ж.: Анна Ивановна.
Р. 4.06.1822; крещен в Николаевской церкви с. Вороновка Верхнеднепровского у. Екатеринославской губ.; восприемники: штаб-лекарь надворный советник Толмачев и жена коллежского регистратора Игната Яцковского Елена.
Коллежский асессор.
По окончании Пирятинского уездного училища поступил в Бендерское Окружное Управление Государственного Имущества 26.05.1839; и.д. письмоводителя по лесной части с 7.08.1841; уволен 21.03.1842; поступил в С.-Петербургскую Палату Государственных Имуществ 13.08.1842; пожалован в коллежские регистраторы 30.09.1842 со старшинством с 26.05.1841; определен помощником контролера 11.08.1843; определен в Департамент военных поселений 10.07.1845; пожалован в губернские секретари 21.02.1847 со старшинством с 2.07.1846; определен помощником столоначальника по отделению иррегулярных войск 1.04.1847; получил в награду 100 руб. серебром 6.12.1848; уволен по прошению 29.03.1849; определен помощником окружного начальника Рязанского у. 16.07.1849; перемещен на ту же должность в Скопинский у. 6.07.1851; пожалован в коллежские секретари 7.11.1851 со старшинством с 19.10.1850; и.д. скопинского окружного начальника с 4.11 по 13.11.1855; пожалован в титулярные советники 13.11.1855 со старшинством с 19.10.1854; получил признательность и благословение архиепископа Рязанского и Зарайского 31.08.1857; перемещен на должность помощника рязанского окружного начальника 3.05.1858; пожалован в коллежские советники 31.10.1858 со старшинством с 19.10.1857. Получил золотую медаль на Владимирской ленте «За спасение погибавших» 12.11.1857. Имел темно-бронзовую медаль на Владимирской ленте в память войны 1853 – 56.
30.01.1861 внесен во II ч. ДРК Рязанской губ.
Ж.: Анна Ивановна.
3. Павел Петрович (2).
Р. 9.01.1850; крещен 15 января в Соборной церкви г. Пронска; восприемники: пронский земский исправник, коллежский секретарь Александр Петрович Вельяминов и вдова помещика с. Панкино, майорша Наталья Ивановна Каирева.
Титулярный советник.
После окончания С.-Петербургской военной гимназии поступил во 2-е Константиновское военное училище юнкером 15.08.1867; переведен в армию с назначением в 46-й Днепровский пехотный полк 14.02.1868; командирован в Киевское пехотное юнкерское училище 31.08.1868; вернулся в полк 5.06.1869; произведен в портупей-юнкеры 22.06.1869; в прапорщики – 19.10.1869; уволен по домашним обстоятельствам 23.02.1870; получив свидетельство на звание учителя приходского училища, определен учителем в Хмельнинское приходное училище 20.05.1870; по прошению уволен 17.02.1871; приказом по МВД 22.12.1872 назначен разъездным чиновником низшего оклада Управления перевозки почты по железным дорогам; переименован в коллежские регистраторы 4.10.1873; назначен разъездным чиновником высшего оклада 10.01.1875; пожалован в губернские секретари 21.10.1875 со старшинством с 15.11.1874; в коллежские секретари – 1.11.1878 со старшинством с 15.11.1877; в титулярные советники – 3.11.1881 со старшинством с 15.11.1880; уволен по прошению 10.11.1892.
Ж.: Юлия Иосифовна.
4. Владимир Петрович (2).
Р. 5.07.1852; крещен 9 июля в с. Старый Келец Скопинского у.; восприемники: скопинский окружной начальник, титулярный советник Алексей Иванович Варгасов и жена начальника Скопинской инвалидной команды Николая Константиновича Морозова Серафима Григорьевна.
Подполковник.
Поступил во 2-е Константиновское военное училище юнкером 8.08.1868; в Михайловское Артиллерийское училище – 27.08.1870; произведен в подпоручики 11.08.1871 с переводом в 15-ю артиллерийскую бригаду; пожалован в поручики 31.10.1871; уволен в отпуск до получения отставки 2.01.1872; уволен в отставку 7.03.1872; поступил в 32-ю артиллерийскую бригаду 31.03.1873; прикомандирован к петербургской крепостной артиллерии для экзамена в Николаевской Инженерной Академии 8.08.1874; не сдав экзамены, откомандирован обратно в бригаду 20.10.1874; пожалован в штабс-капитаны 25.10.1875; награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. 28.12.1875; переведен в 9-ю артиллерийскую бригаду 12.10.1876; за взятие г. Ловчи награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 22.08.1877; прикомандирован к артиллерийскому складу Московского Военного Округа 4.04.1878; пожалован в капитаны 18.12.1878; за переход Балканских гор 28.12.1877 награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. с мечами 15.06.1879; назначен и.д. помощника начальника артиллерийской мастерской 15.04.1883; утвержден в этой должности 20.06.1883; и.д. начальника отдела артиллерии с 27.09.1886; назначен начальником отдела 6.02.1887; награжден орденом Св. Анны 2-й ст. 30.08.1891; и.д. начальника Брянского отделения артиллерийского склада с 2.09.1891; пожалован в подполковники 7.11.1891. Во время русско-турецкой войны 1877 – 78 командовал полубатареей 3-го батальона 9-й артиллерийской бригады; 15.06.1877 находился при переправе через Дунай у Зимницы; 26.07.1877 участвовал в рекогносцировке г. Ловчи под руководством генерал-лейтенанта Радецкого; 22 августа был при взятии Ловчи; 23 августа участвовал в артиллерийской перестрелке близ Ловчи на Плевенском направлении; в отражении турок от Шипки – 30.11.1877; с 23 декабря находился при усиленном бомбардировании шипкинской позиции турками; при переходе через Балканы 28.12.1877 ранен легко в половые части, осколком гранаты в левую ногу, в обе ручные кисти, правое крыло носа и ушиблен камнем от разрыва гранаты. Имел медали: серебряную на Георгиевско-Андреевской ленте в память войны 1877 – 78; темно-бронзовую на Александровской ленте в честь коронования Александра III и серебряную на Александровской в память царствования Александра III. Жалованье получал 531 руб., столовые – 900 руб., квартирные – 150 руб.; всего: 1581 руб. в год.
Ж.: Мария Александровна Шереметьевская (Р. 3.06.1863; крещена 5 июня в Московской Екатерининской церкви при Московском Воспитательном Доме; восприемники: московский потомственный гражданин, купец 1-й гильдии Алексей Иванович Хлудов и жена московского купца 3-й гильдии Сергея Осиповича Матвеева Вера Егоровна); дочь действительного статского советника Александра Андреевича Шереметьевского и его жены Марии Егоровны.
5. Сергей Петрович (2).
Р. 22.06.1856; крещен 29 июня в в с. Старый Келец Скопинского у.; восприемники: старший штаб-офицер корпуса жандармов подполковник Петр Павлович Ивашенцев и жена поручика Осипа Даниловича Г. Елизавета Семеновна.
6. Александр Петрович (2).
Р. 21.11.1858; крещен 24 ноября в Введенской церкви г. Рязани; восприемники: коллежский асессор Василий Петрович Айдаров и поручица Александра Петровна Алабина.
Р. 9.01.1850; крещен 15 января в Соборной церкви г. Пронска; восприемники: пронский земский исправник, коллежский секретарь Александр Петрович Вельяминов и вдова помещика с. Панкино, майорша Наталья Ивановна Каирева.
Титулярный советник.
После окончания С.-Петербургской военной гимназии поступил во 2-е Константиновское военное училище юнкером 15.08.1867; переведен в армию с назначением в 46-й Днепровский пехотный полк 14.02.1868; командирован в Киевское пехотное юнкерское училище 31.08.1868; вернулся в полк 5.06.1869; произведен в портупей-юнкеры 22.06.1869; в прапорщики – 19.10.1869; уволен по домашним обстоятельствам 23.02.1870; получив свидетельство на звание учителя приходского училища, определен учителем в Хмельнинское приходное училище 20.05.1870; по прошению уволен 17.02.1871; приказом по МВД 22.12.1872 назначен разъездным чиновником низшего оклада Управления перевозки почты по железным дорогам; переименован в коллежские регистраторы 4.10.1873; назначен разъездным чиновником высшего оклада 10.01.1875; пожалован в губернские секретари 21.10.1875 со старшинством с 15.11.1874; в коллежские секретари – 1.11.1878 со старшинством с 15.11.1877; в титулярные советники – 3.11.1881 со старшинством с 15.11.1880; уволен по прошению 10.11.1892.
Ж.: Юлия Иосифовна.
4. Владимир Петрович (2).
Р. 5.07.1852; крещен 9 июля в с. Старый Келец Скопинского у.; восприемники: скопинский окружной начальник, титулярный советник Алексей Иванович Варгасов и жена начальника Скопинской инвалидной команды Николая Константиновича Морозова Серафима Григорьевна.
Подполковник.
Поступил во 2-е Константиновское военное училище юнкером 8.08.1868; в Михайловское Артиллерийское училище – 27.08.1870; произведен в подпоручики 11.08.1871 с переводом в 15-ю артиллерийскую бригаду; пожалован в поручики 31.10.1871; уволен в отпуск до получения отставки 2.01.1872; уволен в отставку 7.03.1872; поступил в 32-ю артиллерийскую бригаду 31.03.1873; прикомандирован к петербургской крепостной артиллерии для экзамена в Николаевской Инженерной Академии 8.08.1874; не сдав экзамены, откомандирован обратно в бригаду 20.10.1874; пожалован в штабс-капитаны 25.10.1875; награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. 28.12.1875; переведен в 9-ю артиллерийскую бригаду 12.10.1876; за взятие г. Ловчи награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 22.08.1877; прикомандирован к артиллерийскому складу Московского Военного Округа 4.04.1878; пожалован в капитаны 18.12.1878; за переход Балканских гор 28.12.1877 награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. с мечами 15.06.1879; назначен и.д. помощника начальника артиллерийской мастерской 15.04.1883; утвержден в этой должности 20.06.1883; и.д. начальника отдела артиллерии с 27.09.1886; назначен начальником отдела 6.02.1887; награжден орденом Св. Анны 2-й ст. 30.08.1891; и.д. начальника Брянского отделения артиллерийского склада с 2.09.1891; пожалован в подполковники 7.11.1891. Во время русско-турецкой войны 1877 – 78 командовал полубатареей 3-го батальона 9-й артиллерийской бригады; 15.06.1877 находился при переправе через Дунай у Зимницы; 26.07.1877 участвовал в рекогносцировке г. Ловчи под руководством генерал-лейтенанта Радецкого; 22 августа был при взятии Ловчи; 23 августа участвовал в артиллерийской перестрелке близ Ловчи на Плевенском направлении; в отражении турок от Шипки – 30.11.1877; с 23 декабря находился при усиленном бомбардировании шипкинской позиции турками; при переходе через Балканы 28.12.1877 ранен легко в половые части, осколком гранаты в левую ногу, в обе ручные кисти, правое крыло носа и ушиблен камнем от разрыва гранаты. Имел медали: серебряную на Георгиевско-Андреевской ленте в память войны 1877 – 78; темно-бронзовую на Александровской ленте в честь коронования Александра III и серебряную на Александровской в память царствования Александра III. Жалованье получал 531 руб., столовые – 900 руб., квартирные – 150 руб.; всего: 1581 руб. в год.
Ж.: Мария Александровна Шереметьевская (Р. 3.06.1863; крещена 5 июня в Московской Екатерининской церкви при Московском Воспитательном Доме; восприемники: московский потомственный гражданин, купец 1-й гильдии Алексей Иванович Хлудов и жена московского купца 3-й гильдии Сергея Осиповича Матвеева Вера Егоровна); дочь действительного статского советника Александра Андреевича Шереметьевского и его жены Марии Егоровны.
5. Сергей Петрович (2).
Р. 22.06.1856; крещен 29 июня в в с. Старый Келец Скопинского у.; восприемники: старший штаб-офицер корпуса жандармов подполковник Петр Павлович Ивашенцев и жена поручика Осипа Даниловича Г. Елизавета Семеновна.
6. Александр Петрович (2).
Р. 21.11.1858; крещен 24 ноября в Введенской церкви г. Рязани; восприемники: коллежский асессор Василий Петрович Айдаров и поручица Александра Петровна Алабина.
7. Василий Петрович (3).
Р. 29.12.1870; крещен 1.01.1871 в Соборно-Троицкой церкви г. Радомысла Киевской губ.; восприемники: фельдшер городской больницы Александр Антонович Христосевич и жена чиновника Мария Валентьевна Руткевич.
27.08.1899 с братьями Арсением и Павлом причислен к роду отца.
8. Арсений Петрович (3).
Р. 19.02.1873; крещен 4 марта в Соборно-Троицкой церкви г. Радомысла Киевской губ.; восприемники: учитель радомысльского 2-х классного народного училища, губернский секретарь Афанасий Вуколович Молчанов и жена учителя Анастасия Павловна Бережецкая.
Мария Петровна (3).
Р. 13.06.1875.
9. Павел Петрович (3).
Р. 30.12.1878; крещен 14.01.1879 в Соборной Воскресенской церкви г. Ковеля Волынской губ.; восприемники: надворный советник Иван Герасимович Спаковский и дочь губернского секретаря Мария Исидоровна Пашковская.
Елена Владимировна (4).
Р. 17.03.1892; крещена 21 марта в Успенской церкви г. Брянска; восприемники: брянский воинский начальник Александр Владимирович Политиковский и вдова полковника Лариса Давыдовна Ильцевич.
5.03.1899 причислена к роду отца.
Р. 29.12.1870; крещен 1.01.1871 в Соборно-Троицкой церкви г. Радомысла Киевской губ.; восприемники: фельдшер городской больницы Александр Антонович Христосевич и жена чиновника Мария Валентьевна Руткевич.
27.08.1899 с братьями Арсением и Павлом причислен к роду отца.
8. Арсений Петрович (3).
Р. 19.02.1873; крещен 4 марта в Соборно-Троицкой церкви г. Радомысла Киевской губ.; восприемники: учитель радомысльского 2-х классного народного училища, губернский секретарь Афанасий Вуколович Молчанов и жена учителя Анастасия Павловна Бережецкая.
Мария Петровна (3).
Р. 13.06.1875.
9. Павел Петрович (3).
Р. 30.12.1878; крещен 14.01.1879 в Соборной Воскресенской церкви г. Ковеля Волынской губ.; восприемники: надворный советник Иван Герасимович Спаковский и дочь губернского секретаря Мария Исидоровна Пашковская.
Елена Владимировна (4).
Р. 17.03.1892; крещена 21 марта в Успенской церкви г. Брянска; восприемники: брянский воинский начальник Александр Владимирович Политиковский и вдова полковника Лариса Давыдовна Ильцевич.
5.03.1899 причислена к роду отца.
И.Ж. Рындин