Рязанский дворянский род, основанный синодальным секретарем Михаилом Петровичем К., внук которого, сенатский регистратор Михаил Петрович К., 30.10.1816 внесен в III ч. ДРК Рязанской губ. 2.03.1849 перенесен в I ч. ДРК Рязанской губ.
1. Михаил Петрович Капорский.
Р. 1791.
Синодальный секретарь.
Служил в Московской Синодальной типографии; 9.06.1765 пожалован из секретарей конторы в синодальные секретари.
9.05.1760 купил у жены копииста Петра Степановича Невежина Натальи Тимофеевны 73 четв. в д. Сысоево, д. Серовская и д. Семеновская Окологородного ст. Рязанского у.
Р. 1791.
Синодальный секретарь.
Служил в Московской Синодальной типографии; 9.06.1765 пожалован из секретарей конторы в синодальные секретари.
9.05.1760 купил у жены копииста Петра Степановича Невежина Натальи Тимофеевны 73 четв. в д. Сысоево, д. Серовская и д. Семеновская Окологородного ст. Рязанского у.
2. Петр Михайлович (1).
Р. 1760.
Штык-юнкер.
Служил в Московской артиллерийской гарнизонной роте с 1773; пожалован в сержанты 20.08.1775; за переломами правой руки и левой ноги отставлен штык-юнкером 14.02.1777.
За ним состояли 18 душ в д. Сысоево Рязанского у. и 82 души и 250 дес. земли в с. Гавриловское Елатомского у.
Ж.: дочь премьер-майора Мария Ивановна Нежданова.
Р. 1760.
Штык-юнкер.
Служил в Московской артиллерийской гарнизонной роте с 1773; пожалован в сержанты 20.08.1775; за переломами правой руки и левой ноги отставлен штык-юнкером 14.02.1777.
За ним состояли 18 душ в д. Сысоево Рязанского у. и 82 души и 250 дес. земли в с. Гавриловское Елатомского у.
Ж.: дочь премьер-майора Мария Ивановна Нежданова.
3. Михаил Петрович (2).
Р. 1786.
Чиновник 13-го кл.
В службу вступил во 2-е Отделение 6-го Департамента Сената канцеляристом 19.09.1810; пожалован в сенатские регистраторы 31.12.1813; по прошению уволен 17.06.1814.
Помещик сц. Сысоево Рязанского у.
30.10.1816 внесен в III ч. ДРК Рязанской губ. 2.03.1849 перенесен в I ч. ДРК Рязанской губ.
Р. 1786.
Чиновник 13-го кл.
В службу вступил во 2-е Отделение 6-го Департамента Сената канцеляристом 19.09.1810; пожалован в сенатские регистраторы 31.12.1813; по прошению уволен 17.06.1814.
Помещик сц. Сысоево Рязанского у.
30.10.1816 внесен в III ч. ДРК Рязанской губ. 2.03.1849 перенесен в I ч. ДРК Рязанской губ.
Рындин И.Ж.