Два рязанский дворянских рода, один из них происходит от ярославского помещика Федора Максимовича Морозова, сын которого, Давыд, и внук, Егор, служили при рязанском митрополите и получили поместье в с. Микуличи Рязанского у. 6.02.1792 городовой секретарь Никита Алексеевич Морозов внесен в VI ч. ДРК Рязанской губ. Другой род происходит из г. Одессы и внесен во II ч. ДРК Екатеринославской губ. 3.11.1899 поручик Александр Владимирович Морозов внесен во II ч. ДРК Рязанской губ.
Помещик Ярославского у.
Служил у рязанского митрополита.
Служил у рязанского митрополита.
4. Осип Давыдович (2).
Служил при архиерейском доме в г. Переяславле-Рязанском.
За ним состояло поместье в с. Никуличи Рязанского у.
6. Иван Осипович (4).
8. Алексей Иванович (6).
Канцелярист.
В службу вступил в 1769 в Рязанскую Духовную Консисторию копиистом; определен в Вотчинную Коллегию подканцеляристом 18.06.1775; пожалован в канцеляристы 6.10.1776.
10. Гаврила Николаевич (7).
11. Никита Алексеевич (8).
Р. 1756. Ум. до 1817.
Коллежский асессор (с 27.11.1802).
Помещик с. Никуличи Рязанского у.
6.02.1792 внесен в VI ч. ДРК Рязанской губ.
Ж.: Аксинья Федоровна.
Р. 1776. Ум. до 1806.
Титулярный советник.
За ним в 1800 состояли: 10 муж. и 11 жен. душ в с. Микуличи, 4 муж. и 5 жен. душ в с. Дубровичи Рязанского у.
Ж.: Анна Степановна Жилина (Р. 1775). За ней с детьми в 1806 состояли 17 муж. и 20 жен. душ в с. Микуличи и с. Дубровичи Рязанского у. За ней одной – 12 муж. и 15 жен. душ в с. Городковичи и 9 муж. и 10 жен. душ в с. Деревенское Спасского у.
13. Николай Никитич (11).
Р. ок. 1790. Ум. до 10.10.1841.
Титулярный советник. Рязанский уездный судья.
В службу вступил в Рязанский Уездный Суд подканцеляристом 30.03.1802; пожалован: в канцеляристы 30.08.1802, в коллежские регистраторы 31.12.1805, в губернские секретари 31.12.1808, в коллежские секретари 31.12.1812, в титулярные советники 31.12.1818; по прошению уволен 22.01.1821; избран дворянским заседателем в Рязанский Уездный Суд 15.02.1821, переизбран 2.01.1824 и 2.01.1827; определен рязанским уездным судьей 19.04.1828; вновь избран дворянским заседателем в Рязанский Уездный Суд 21.01.1830 (до 1833).
За ним состояло 12 четв. земли в д. Аленинское Рязанского у., совместно с братьями – 13 душ и 70 дес. земли в с. Дубровичи, с. Никольское, сц. Секиотово и с. Еновское.
25.07.1830 с братом Михаилом и сестрой Ольгой разделил имение отца.
Ж.: Анна Максимовна.
14. Алексей Никитич (11).
Ум. до 25.07.1830.
15. Михаил Никитич (11).
28.05.1798 – 12.01.1836. крещен 29 мая в Борисоглебском Соборе г. Рязани; восприемник Матвей Никитич Никитин.
Коллежский регистратор. Ярустовский станционный смотритель.
В службу вступил в Рязанский Уездный Суд канцеляристом 29.10.1818; пожалован в коллежские регистраторы 31.12.1821; по болезни уволен 3.12.1823; определен в г. Зарайск квартальным надзирателем 26.01.1826; по болезни уволен 26.11.1826; назначен ярустовским станционным смотрителем 1.01.1835.
9.06.1834 вместе с сыном Петром причислен к роду отца.
Ж.: Мария Ильинична.
Ольга Никитична (11).
М.: губернский секретарь Терновский.
Р. ок. 1800.
Екатерина Николаевна (13).
Р. 1815.
Наталья Николаевна (13).
Р. 1817.
Авдотья Николаевна (13).
Р. 1820.
16. Глеб Николаевич (13).
Р. 1823.
27.10.1841 с братьями причислен к роду отца.
Аксинья Николаевна (13).
Р. 1825.
17. Николай Николаевич (13).
18. Иван Николаевич (13).
Анна Николаевна (13).
Девица (1880).
19. Петр Михайлович (15).
Р. 13.03.1827; крещен 15 марта во Входоиерусалимской церкви г. Рязани; восприемник: коллежский секретарь Иван Федорович Васильев. Ум. до 17.04.1855.
Канцелярист.
20.10.1853 перенесен из VI в III ч. ДРК Рязанской губ.
Ж.: Александра Ивановна.
20. Алексей Михайлович (15).
20.02.1834; крещен 22 февраля в Екатерининской церкви г. Рязани; восприемники: титулярный советник Николай Никитич М. и жена рязанского мещанина Василия Ивановича Марфина Мария Осиповна.
26.06.1841 причислен к роду отца.
Р. 1847/48, с. Никольское Рязанского у. Ум. до 23.09.1886.
Ж.: Евдокия Алексеевна (Р. 16.02.1849)
22. Александр Петрович (19).
Р. 22.10.1848; крещен 28 октября в Воскресенской церкви г. Рязани; восприемники: сын рязанского купца Василий Николаевич Мальшин и жена рязанского купеческого сына Елизавета Лукинична Коробова.
20.06.1855 причислен к роду отца.
Р. 24.01.1872; крещен 25 января в Новоямской Николаевской церкви г. Рязани.
20.10.1886 с братом Сергеем причислен к роду М.
24. Сергей Михайлович (21).
Р. 14.07.1880; крещен 15 июля в Николовысоковской церкви г. Рязани; восприемники: крестьянин с. Словицкие Борки Зарайского у. Павел Васильев и девица из дворян Анна Николаевна М.
Прапорщик.
Р. 1797.
Генерал-майор Корпуса инженеров путей сообщений. Член Одесского Строительного комитета.
Поступил в Институт Корпуса путей сообщений 19.09.1814; пожалован: в прапорщики 4.03.1816, в подпоручики 26.10.1816, в поручики 8.05.1817, в капитаны 28.05.1820, в майоры 6.12.1831, в полковники 6.12.1835, в генерал-майоры 3.02.1842; назначен управляющим отделением 7.09.1834; получил Знак отличия беспорочной службы за XV лет 22.08.1834; определен членом Совета Одесского Института благородных девиц 17.03.1835; награжден орденом Св. Анны 3-й ст. 1.08.1824, Св. Станислава 3-й ст. – 30.04.1838; получил золотую медаль за содействие в прекращении чумы в г. Одессе в 1837; награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. 7.04.1839, Св. Анны 2-й ст. – 20.11.1839; получил Знак отличия беспорочной службы: за XX лет 28.12.1839, за XXV лет 22.08.1842, за XXX лет 22.08.1847, за XXXV лет 22.08.1852; с 20.05.1849 председатель комиссии по постройке Одесского Лицея. Имел бронзовую медаль в память войны 1853 – 56.
За ним в 1857 состояли 126 душ в д. Новофедотовка Одесского у. Херсонской губ. и каменный дом в г. Одессе.
Ж.: Ольга Степановна Телесницкая, вдова коллежского секретаря Солодникова. За ней состояло 186 душ в Орловской губ.
3. Данила Сергеевич (1).
Надворный советник.
Р. 2.12.1822.
М.: майор Петр Булацель, помещик Херсонской губ.
4. Сергей Григорьевич (2).
Р. 9.03.1829; крещен 3 июля в Соборной Преображенской церкви г. Одессы; восприемник чиновник 9-го кл. Александр Максимович Угрич-Трибинский.
5. Александр Григорьевич (2).
Р. 2.06.1832; крещен 7 июня в Соборной Преображенской церкви г. Одессы; восприемник помещик Екатеринославской губ. надворный советник Данила Сергеевич М. и жена неаполитанского консула в г. Одессе Феликса Кантоновича Гульельмучи Елизавета Петровна, урожденная Фельери.
6. Владимир Григорьевич (2).
Р. 27.04.1835; крещен 17 июня в Соборной Преображенской церкви г. Одессы; восприемники: чиновник по особым поручениям при новороссийском генерал-губернаторе коллежский советник Иван Иванович Фундуклей и Ульяна Григорьевна М.
Губернский секретарь.
Обучался в гимназии при Ришельевском Лицее в г. Одессе. В службу вступил в канцелярию одесского военного губернатора с чином коллежского регистратора 28.09.1853; перемещен в канцелярию бессарабского военного губернатора 10.09.1854; определен прапорщиком в дружину № 31 Смоленского ополчения 22.10.1855; уволен с переименованием в коллежские регистраторы и с зачислением сверхштатным чиновником при канцелярии смоленского губенатора 22.08.1856; пожалован в губернские секретари 4.01.1858. В 1855 находился с ополчением в походе до г. Измаила. Получил Крест ополчения 20.08.1856 и медаль на Андреевской ленте в память войны 1853 – 56.
26.07.1847 перенесен из III во II ч. ДРК Екатеринославской губ.
Ж.: Нимфодора Петровна.
Р. 23.01.1867; крещен 27 февраля в г. Одессе; восприемники: нежинский грек Казьма Иванов и жена гв. поручика Василия Кондратьева Надежда Антоновна.
Поручик.
Обучался в Елисаветградской военной прогимназии. В службу определен вольноопределяющимся 3-го разряда в 130-й Херсонский пехотный полк; не прибывая к полку, отправлен в Киевское юнкерское училище 18.08.1884; произведен в унтер-офицеры 21.12.1885, в подпрапорщики – 14.08.1887; определен в 48-й резервный пехотный батальон 29.12.1888; пожалован в подпоручики 2.10.1890; переведен в Шацкий резервный батальон 25.03.1891; назначен заведующим офицерской столовой и библиотекарем 24.04.1894; пожалован в поручики 1.07.1895; получил серебряную медаль в память царствования Александра III 26.02.1896; избран членом офицерского суда 3.08.1897; определен делопроизводителем дансковского уездного воинского начальника 8.02.1898. Жалованье получал 420 руб., столовые – 180 руб., квартирные – 100 руб. в год.
3.11.1899 внесен во II ч. ДРК Рязанской губ.
Ж.: дочь отставного полковника Мария Николаевна Толмачева.
Зинаида Владимировна (6).
Р. 30.05.1896; крещен 9 июня в Корсунской церкви с. Решетово Елецкого у. Орловской губ.; восприемники: полковник Николай Сергеевич Толмачев и дворянка Зинаида Владимировна М.; капитан-лейтенант Николай Николаевич Лутовинов и дочь полковника Александра Николаевна Толмачева.
9. Александр Александрович (7).
Р. 6.08.1897; крещен 15 августа в Корсунской церкви с. Решетово Елецкого у. Орловской губ.; восприемники: помещик с. Борисоглебское Александр Михайлович Ростовцев и жена полковника Варвара Александровна Римская-Корсакова.
И.Ж. Рындин.