Рязанский дворянский род, основанный дворянином Харьковской губ., коллежским асессором Степаном Ивановичем Б., который 28.02.1843 внесен в III ч. ДРК Рязанской губ.
1. Степан Иванович Буймистров.
Коллежский асессор.
В службе с 1805; пожалован в коллежские асессоры в 1836. Кавалер ордена Св. Станислава 4-й ст. (28.04.1833).
14.07.1833 внесен в I ч. ДРК Харьковской губ. 28.02.1843 перенесен в III ч. ДРК, что 4.05.1849 утверждено Сенатом.
Ж.: 1. Надежда Тимофеевна; 2. Екатерина Ивановна.
Коллежский асессор.
В службе с 1805; пожалован в коллежские асессоры в 1836. Кавалер ордена Св. Станислава 4-й ст. (28.04.1833).
14.07.1833 внесен в I ч. ДРК Харьковской губ. 28.02.1843 перенесен в III ч. ДРК, что 4.05.1849 утверждено Сенатом.
Ж.: 1. Надежда Тимофеевна; 2. Екатерина Ивановна.
2. Иван Степанович (1).
3. Алексей Степанович (1).
4. Петр Степанович (1).
5. Степан Степанович (1).
Р. 15.07.1835. От 2-го брака.
6. Владимир Степанович (1).
Р. 18.07.1836.
Титулярный советник. Рязанский городской голова (1899).
Воспитывался в Императорском Харьковском университете. В службу вступил в канцелярию начальника Харьковской губ. канцеляристом 17.05.1860; перемещен в Департамент Искусственных дел 9.02.1861; назначен помощником столоначальника 1.11.1861; переведен в 25-й Департамент Правительствующего Сената младшим помощником секретаря 13.11.1861; назначен старшим помощником 26.12.1862; пожалован в коллежские секретари 4.11.1863 со старшинством с 14.08.1862; определен на должность секретаря 8.07.1864; пожалован в титулярные советники 30.09.1865 со старшинством с 14.08.1865; назначен исправляющим должность обер-секретаря с 20.04.1866; уволен по прошению с 1.04.1867; определен в число приясяжных поверенных Окружной С.-Петербургской Палаты 14.10.1884; избран участковым мировым судьей по Рязанскому у. с 28.02.1885. В конце XIX в. являлся рязанским городским головой, и.д. председателя Рязанского общества народных развлечений.
За ним 475 дес. в с. Насурово Рязанского у. и дом в Новом Петергофе.
Ж.: Екатерина Ивановна фон Гогенфакс, дочь швейцарского гражданина Ивана Ардио дер фон Гогенфакса.
Александра Степановна (1).
Елизавета Степановна (1).
3. Алексей Степанович (1).
4. Петр Степанович (1).
5. Степан Степанович (1).
Р. 15.07.1835. От 2-го брака.
6. Владимир Степанович (1).
Р. 18.07.1836.
Титулярный советник. Рязанский городской голова (1899).
Воспитывался в Императорском Харьковском университете. В службу вступил в канцелярию начальника Харьковской губ. канцеляристом 17.05.1860; перемещен в Департамент Искусственных дел 9.02.1861; назначен помощником столоначальника 1.11.1861; переведен в 25-й Департамент Правительствующего Сената младшим помощником секретаря 13.11.1861; назначен старшим помощником 26.12.1862; пожалован в коллежские секретари 4.11.1863 со старшинством с 14.08.1862; определен на должность секретаря 8.07.1864; пожалован в титулярные советники 30.09.1865 со старшинством с 14.08.1865; назначен исправляющим должность обер-секретаря с 20.04.1866; уволен по прошению с 1.04.1867; определен в число приясяжных поверенных Окружной С.-Петербургской Палаты 14.10.1884; избран участковым мировым судьей по Рязанскому у. с 28.02.1885. В конце XIX в. являлся рязанским городским головой, и.д. председателя Рязанского общества народных развлечений.
За ним 475 дес. в с. Насурово Рязанского у. и дом в Новом Петергофе.
Ж.: Екатерина Ивановна фон Гогенфакс, дочь швейцарского гражданина Ивана Ардио дер фон Гогенфакса.
Александра Степановна (1).
Елизавета Степановна (1).
Ирина Владимировна (6).
Р. 17.05.1872.
Татьяна Владимировна (6).
Р. 20.12.1880.
7. Владимир Владимирович (6).
Р. 15.07.1882; крещен 7 августа в Богословской церкви с. Подлесное Михайловского у.
Р. 17.05.1872.
Татьяна Владимировна (6).
Р. 20.12.1880.
7. Владимир Владимирович (6).
Р. 15.07.1882; крещен 7 августа в Богословской церкви с. Подлесное Михайловского у.
И.Ж. Рындин